2018-02-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.02.2018. Geschäftsanschrift: Breitestraße 61, 73669 Lichtenwald. Gegenstand: Die Planung und Durchführung von Hard- und Software für elektrische Schaltanlagen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Schmid, Michael, Lichtenwald, *28.03.1969; Wolf, Hans-Jörg, Lichtenwald, *05.08.1959, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-05: Änderung der Geschäftsanschrift: Streichet 11/1, 73669 Lichtenwald. Nicht mehr Geschäftsführer: Wolf, Hans-Jörg, Lichtenwald, *05.08.1959.