2017-05-19: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Wolff, Lars, Kaufmann, Immenhausen. Bestellt als Liquidator: Wolff, Lars, Kaufmann, Immenhausen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2017-05-23: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Liquidator: Wolff, Lars, Immenhausen, *25.03.1975, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-20: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.