2008-07-31: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Blum, Wolfgang.
2020-12-21: Geschäftsführer: 3.
Lüttschwager, Olaf, *20.03.1969, Falkensee; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Neumann, Mark Erik, *11.11.1982, Falkensee; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen