2006-06-23: Bestellt zum Geschäftsführer: Adam, Markus, Essen, *28.11.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-01-13: Die Gesellschafterversammlung hat am 15.12.2011 beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann 25.564,58 EUR um 435,42 EUR auf 26.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Einlagen) zu ändern sowie ihn zugleich insgesamt neu zu fassen.
2016-12-28: Die Gesellschafterversammlung hat am 16.12.2016 beschlossen, das Stammkapital von 26.000,00 EUR um 74.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Einlagen) entsprechend zu ändern. 100.000,00 EUR.
2019-04-02: Durch Beschluss des Amtsgerichts Essen vom 01.04.2019 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.
2022-05-19: Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absatz 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht.