2006-06-06: Wolfgang J. Lenz Bestattungen Inh. Margit Lenz, Hamburg (Pinneberger Chaussee 18 a, 2252 Hamburg). Neue Firma: Wolfgang J. Lenz Bestattungen e. K. Ausgeschieden: Inhaber: Lenz, Margit, geb. Heß, Kauffrau, Halstenbek. Eingetreten: Inhaber: Lenz-Eckhoff, Martina, Hamburg, *08.01.1966. Die Firma ist geändert worden.
2020-09-01: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen des Inhabers mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Eckhoff, Sven, Halstenbek, *04.03.1993.