2014-04-03: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.02.2014. Geschäftsanschrift: Praterstraße 30, 90429 Nürnberg . Gegenstand des Unternehmens: Die Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere Tanzveranstaltungen und die Erstellung von Marketingkonzeptionen. Stammkapital: 4.000,00 EUR. Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Geschäftsführer: Münzel, Klaus, geb. Flicker, Fürth, *17.12.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-06-27: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Stadtpark 12, 90409 Nürnberg. Jeder Liquidator vertritt einzeln. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Münzel, Klaus, geb. Flicker, Fürth, *17.12.1965. Bestellt: Liquidator: Gramming, Alexander, Nürnberg, *31.07.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2020-09-01: Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Am Stadtpark 112, 90409 Nürnberg.
2021-09-30: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist erloschen.