2008-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Czekalla, Daniel, Hartheim, *12.01.1977.
2012-12-10: Geschäftsführer: Stumpen, Dieter Richard, Breisach am Rhein, *05.03.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Rackel, Kathrin, Simonswald, *23.03.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-03-25: Neue Geschäftsanschrift: Neutorplatz 4, 79206 Breisach am Rhein.
2021-09-24: Neue Geschäftsanschrift: Stuckgasse 8, 79206 Breisach am Rhein.