2005-06-08: Die Gesellschafterversammlung hat am 21.03.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 300.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 153.387,56 um EUR 6.612,44 auf EUR 160.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 zu ändern.
2012-04-11: Prokura erloschen: Wittka, Sybille, Gelsenkirchen, *10.12.1948; Wolter, Theodor, Gelsenkirchen, *24.04.1923. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Püttmann, Dirk, Dorsten, *26.05.1973; Windisch, Jasmin, Gelsenkirchen, *02.07.1969.
2018-08-01: Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 , eine Einfügung eines neuen § 6 (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse) sowie die Anpassung der Nummerierung der nachfolgenden §§ 7-9 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2019-01-15: Bestellt als Geschäftsführer: Wolter, Nils Heinrich, Hamburg, *26.03.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-14: Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin bestellt als Geschäftsführer: Wolter, Theodor Bernhard, Kaufmann, Gelsenkirchen, *11.09.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.