2012-12-03: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15.11.2012. Geschäftsanschrift: Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn. Gegenstand: Verwaltung eigener Vermögenswerte. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Bönninghaus, Achim, Köln, *27.02.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-03-04: Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.1 (Firma), § 2 (Unternehmensgegenstand) und § 3 (Stammkapital) beschlossen. Firma geändert; nun: Warnweste GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: Theodor-Heuss-Str. 9, 70174 Stuttgart. Gegenstand geändert; nun: Handel mit Warnschutzkleidung, Arbeitskleidung, Promotionkleidung über das Internet. Ferner Beratung und Konzeption im Bereich Textilveredelung und Corporate Fashion. Bestellt als Geschäftsführer: Stolzmann, David, Ludwigsburg, *29.05.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bönninghaus, Achim, Köln, *27.02.1972.
2013-08-05: Bestellt als Geschäftsführer: Rettenmeier, Jürgen, Korntal-Münchingen, *26.08.1958. Nicht mehr Geschäftsführer: Stolzmann, David, Ludwigsburg, *29.05.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Müller, Daniel, Stuttgart, *07.05.1987.
2015-02-05: Änderung der Geschäftsanschrift: Zahn-Nopper-Str. 1, 70435 Stuttgart. Bestellt als Geschäftsführer: Dönecke, Adelheid Veronika, Delitzsch, *02.07.1951. Nicht mehr Geschäftsführer: Rettenmeier, Jürgen, Korntal-Münchingen, *26.08.1958.
2018-04-24: Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr)) und § 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Schramberg. Neue Geschäftsanschrift: Oberndorfer Str. 58, 78713 Schramberg. Gegenstand geändert; nun: Entwicklung und Betrieb einer internetbasierten Handelsplattform sowie der Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Promotionbekleidung über das Internet in Deutschland, Europa und der Welt (E-Commerce-Handel). Erlaubnispflichtige Tätigkeiten gehören nicht zum Gegenstand des Unternehmens. Bestellt als Geschäftsführer: Heubach, Dirk, Schramberg, *04.04.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dönecke, Adelheid Veronika, Delitzsch, *02.07.1951.
2018-12-03: Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 beschlossen. Firma geändert; nun: Workateo GmbH.
2019-05-09: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 1.000,00 EUR auf 26.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 26.000,00 EUR.