2017-05-19: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Levsen, Torsten, *26.07.1966, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Grüneklee, Heiko
2020-09-25: Geschäftsführer: Brodal, Kai, *09.07.1987, Schafflund; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Krips, Clemens.