2017-01-26: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.12.2016. Geschäftsanschrift: Baldestraße 1, 80469 München. Gegenstand des Unternehmens: Herstellung eines Magazins sowie Printpublikation. Stammkapital: 2.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Tippl, Oliver, Lauf a.d.Pegnitz, *07.10.1998, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Schaller, Christoph, München, *26.07.1990.
2020-10-08: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Bestellt: Liquidator: Tippl, Erwin, Lauf a.d. Pegnitz, *30.08.1948. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Tippl, Oliver, Lauf a.d.Pegnitz, *07.10.1998. Prokura erloschen: Schaller, Christoph, München, *26.07.1990. Die Gesellschaft ist aufgelöst.