2005-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidle, Sascha; Völlmecke, Frank. Bestellt zum Geschäftsführer: Linden, Martin, Essen, *12.04.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-07-14: Die Gesellschafterversammlung hat am 09.06.2006 beschlossen, den Sitz der Gesellschaft (bisher Hattingen) nach Essen zu verlegen und den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 (Sitz) zu ändern.
2007-12-14: Bestellt zum Geschäftsführer: Thom, Mike, Hattingen, *14.11.1972, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Linden, Martin, Essen, *12.04.1971.
2008-10-24: Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Thom, Mike, Hattingen, *14.11.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-03: Die Gesellschaft ist durch Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse aufgelöst (Amtsgericht Essen, 167 IN 59/11). Gemäß § 65 Absatz 1 Satz 3 GmbHG von Amts wegen eingetragen.
2012-08-10: Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absatz 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht.