2008-02-08: Umwandlungsvermerk von Amts wegen erneut als Ergänzung zur Eintragung Nr.1 Spalte 6 b) eingetragen: Die Düngemittelwerk GmbH (nunmehr firmierend: YARA Besitz GmbH) ist hervorgegangen aus dem VEB Düngemittelwerk durch Umwandlung (bisher eingetragen unter Nr. 110-01/616 Register der volkseigenen Wirtschaft). Der mit der Hydro Agri GmbH & Co KG mit Sitz in Rostock (vormals Amtsgericht Rostock, HRA 332, unter Umfirmierung und Sitzverlegung nun YARA GmbH & Co. KG mit Sitz in Dülmen, zunächst Amtsgericht Dülmen, HRA 505, nun Amtsgericht Coesfeld, HRA 3975) am 12.12.1991 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 20.12.2007 zum 31.12.2007 aufgehoben. Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2009-11-19: Geschäftsanschrift: Werkstraße 1, 18184 Poppendorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Jenssen, Bjarne Erik Herbert, Rostock, *20.04.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Sipilä, Eero Olavi, Rostock, *16.04.1953, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kohlmann, Michael, Rostock, *14.01.1956.
2009-11-19: Geschäftsanschrift: Werkstraße 1, 18184 Poppendorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Jenssen, Bjarne Erik Herbert, Rostock, *20.04.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Sipilä, Eero Olavi, Rostock, *16.04.1953, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kohlmann, Michael, Rostock, *14.01.1956.
2010-04-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Dr. Kuhlmann, Hermann, Dülmen, *09.03.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Sothmann, Torsten, Senden, *04.06.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Himken, Markus, Dülmen, *12.07.1962. Prokura erloschen: Dr. Buhlmann, Volker, Bochum, *18.07.1950; Sothmann, Torsten, Senden, *04.06.1959.
2012-11-01: Prokura erloschen: Siebrecht, Erhard, Rostock, *26.08.1951. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Höpfner, Donald, Admannshagen-Bargeshagen, *03.04.1973.
2013-03-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Sipilä, Eero Olavi, Rostock, *16.04.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Höpfner, Donald, Admannshagen-Bargeshagen, *03.04.1973, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Schmitz, Thomas, Zaventem/Belgien, *07.07.1960. Prokura erloschen: Dr. Himken, Markus, Dülmen, *12.07.1962; Dr. Höpfner, Donald, Admannshagen-Bargeshagen, *03.04.1973.
2013-10-16: Mit der YARA GmbH & Co. KG Dülmen (Amtsgericht Coesfeld HRA 3975) als herrschendem Unternehmen ist am 15.08.2013 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Von Amtswegen nachgetragen: Die Abspaltung gemäß Vertrag vom 18.08.2006 (Eintragung lfd. Nr. 2, Spalte 6 b) ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 23.11.2006 wirksam geworden.
2015-04-09: Prokura erloschen: Dr. Schmitz, Thomas, Nottuln, *07.07.1960.
2019-02-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Höpfner, Donald, Admannshagen-Bargeshagen, *03.04.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schmitz, Thomas, Poppendorf, *07.07.1960, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Kohlmann, Michael, Rostock, *14.01.1956.