2010-04-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Dr. Kuhlmann, Hermann, Dülmen, *09.03.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Sothmann, Torsten, Senden, *04.06.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Sothmann, Torsten, Senden, *04.06.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Himken, Markus, Dülmen, *12.07.1962.
2013-12-16: Der mit der YARA GmbH & Co. KG (Amtsgericht Coesfeld HRA 3975) am 20.11.2013 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 20.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom 10.12.2013 haben der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.