2011-08-29: Geschäftsanschrift: Abigstraße 7, 88662 Überlingen. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Gleichauf, Norbert, Sipplingen, *21.07.1964, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Friederich, Roland, Kernen, *05.05.1937.
2016-07-29: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gabler, Daniela Maria Margaretha, geb. Gleichauf, Überlingen, *31.05.1971.
2020-01-03: Prokura erloschen: Gabler, Daniela Maria Margaretha, geb. Gleichauf, Überlingen, *31.05.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gleichauf, Christine Simone, geb. Höfig, Sipplingen, *15.06.1967; Karkowski, Klaus-Dieter, Herdwangen-Schönach, *22.09.1964.