2013-08-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.07.2013. Geschäftsanschrift: Johann-Flierl-Str. 16 a, 91564 Neuendettelsau. Gegenstand des Unternehmens: Das Betreiben einer Systemgastronomie im Eigenbetrieb und als Franchisegeber. Stammkapital: 4.500,00 EUR. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft grundsätzlich durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Bönsch, Oliver, Ansbach, *17.11.1978; Link, Wolfgang, Neuendettelsau, *19.09.1972; Rieger, Heinz, Ansbach, *23.04.1942.
2017-11-23: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Link, Wolfgang, Neuendettelsau, *19.09.1972; Rieger, Heinz, Ansbach, *23.04.1942. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Liquidator: Bönsch, Oliver, Lehrberg, *17.11.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2019-12-05: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist erloschen.