2008-01-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Zöller, Franz, Elektroinstallateur, Einhausen, *18.08.1957.
2008-01-17: Bestellt als Geschäftsführer: Degen, Christian, Einhausen, *29.05.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-02-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Karnauka, Ralf, Ladenburg, *30.12.1962; Scheede, Horst, Einhausen, *26.04.1945.
2021-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 4,11 EUR und 7 (Gesellschafterbeschlüsse) und 8 (Befugnisse der Gesellschafter) beschlossen. Geschäftsanschrift: Carl-Benz-Straße 11, 64683 Einhausen. Neues Stammkapital: 26.080,00 EUR.