2007-11-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Albiez, Wolfgang, Stockach, *24.01.1962; Funk, Manfred, Owingen, *27.02.1965; Rehborn, Maike, Pfullendorf, *18.02.1966.
2015-04-15: Bestellt als Geschäftsführer: Ott, Angela, geb. Moser, Überlingen, *17.02.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Zyla, Werner, Überlingen, *20.09.1946.
2015-06-22: Nachname geändert; nun Geschäftsführer: Zyla, Angela Elisabeth, geb. Moser, Überlingen, *17.02.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.