2012-03-28: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Zawada, Anna Ewa, Germering, *03.01.1960. Bestellt: Geschäftsführer: Zawada, Ryszard, Germering, *28.11.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-04-09: Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2016 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Durchführung vom Malereiarbeiten aller Art und Bautenschutz sowie Ausführung vom Raumausstattungen.