2007-05-04: Claus-Peter Offen Tankschiffreederei (GmbH & Co.) KG, Hamburg (Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg, alle Geschäfte, die mit der Tankschiffreedereifahrt in Zusammenhang stehen, insbesondere die Bereederung von Schiffen und die Verwaltung von Schiffahrtsgesellschaften, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Geschäfte). Kommanditgesellschaft. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter sowie die jeweiligen Geschäftsführer sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Persönlich haftender Gesellschafter: Verwaltungsgesellschaft Claus-Peter Offen Tankschiffreederei mbH, Hamburg (Hamburg HRB 100509).
2011-03-11: Geschäftsanschrift: Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schröder, Richard, Hamburg, *12.06.1978.
2013-07-01: Prokura erloschen Dr. Schröder, Richard, Hamburg, *12.06.1978.
2019-11-04: Neue Firma: ZEABORN Ship Management Tanker GmbH & Cie. KG. Änderung zur Geschäftsanschrift: Ludwig-Erhard-Straße 22, 20459 Hamburg.
2021-11-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Henze, Sven, Hamburg, *02.04.1979.