2007-01-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Martini, Herbert, Niedereschach, *12.11.1955; Schmidt, Andrea, Dunningen, *13.11.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Günthner, Stefan, Hüfingen, *16.01.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-07-30: Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Firma geändert; nun: ZEGO Haus GmbH.