2006-07-14: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 17.03.2006 mit Änderung vom 19.06.2006. Gegenstand: Erbringung von Personaldiensten aller Art, insbesondere die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung auf der Grundlage des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sowie die Erbringung von Dienstleistungen für Industrie-, Handels- und sonstige Gewerbebetriebe. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Draheim, Martin, Duisburg, *28.09.1954, einzelvertretungsberechtigt.
2010-04-09: Geändert, nunmehr Geschäftsanschrift: Moerser Str. 286, 47198 Duisburg.
2010-07-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Draheim, Martin, Duisburg, *28.09.1954. Nunmehr Geschäftsführer: Kalenberg, Michael, Duisburg, *20.07.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kalenberg, Michael, Duisburg, *20.07.1976.
2018-11-19: Bestellt als Geschäftsführer: Fortkort, Stephan, Dinslaken, *28.03.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Kalenberg, Michael, Duisburg, *20.07.1976.
2019-08-20: Änderung zur Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 135, 47179 Duisburg.
2019-09-24: Bestellt als Geschäftsführer: Kalenberg, Peter, Moers, *07.12.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Weiss, Alexandra, Duisburg, *12.04.1972.
2019-11-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Kalenberg, Peter, Moers, *07.12.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Weiss, Alexandra, Duisburg, *12.04.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Weiss, Alexandra, Duisburg, *12.04.1972. Einzelprokura: Kalenberg, Peter, Moers, *07.12.1954.
2020-10-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Fortkort, Stephan, Dinslaken, *28.03.1966. Prokura erloschen: Kalenberg, Peter, Moers, *07.12.1954.