2008-01-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Salomon, Wolfgang, Schwanstetten, *13.09.1950. Bestellt: Geschäftsführer: Bachrodt, Daniela, München, *08.04.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-12-29: Name geändert, nun: Geschäftsführer: Meyer, Daniela, München, *08.04.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-18: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Meyer, Daniela, München, *08.04.1971. Bestellt: Geschäftsführer: Plank, Barbara, München, *07.05.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-19: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Plank, Barbara, München, *07.05.1960. Bestellt: Geschäftsführer: Löw, Marco, Buchbach, *15.05.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-28: Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2019 hat die Änderung der §§ 1 und 6 (Gesellschafterbeschlüsse) sowie 10 (Verfügung über Geschäftsanteile) der Satzung beschlossen. Neue Firma: ZEUS Zeitarbeit GmbH.