2008-06-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Herbert, Herznach (Schweiz), *10.11.1940.
2018-01-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Thomas, Stein / Schweiz, *08.03.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Martin, Asp / Schweiz, *11.03.1964, einzelvertretungsberechtigt.