2007-05-14: Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2007 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 24,12 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma (§ 1), Gegenstand des Unternehmens (§ 2), Stammkapital (§ 3). Neue Firma: ZIEGLMEIER Energie GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Lagerhaltung und Handel mit Mineralölprodukten sowie alternativen Energieträgern einschließlich des Betriebs von Tankstellen. Neues Stammkapital: 26.100,00 EUR. Geschäftsführer: Zieglmeier, Ulrike, geb. Lieb, Schrobenhausen, *14.02.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-08: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Zieglmeier, Nico, Großhandelskaufmann, Schrobenhausen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Grambow, Gerhard, Seevetal, *14.03.1956, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Zieglmeier, Christine, Schrobenhausen, *23.09.1983.
2014-02-25: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Zieglmeier, Nico, Großhandelskaufmann, Schrobenhausen. Bestellt: Geschäftsführer: Böttcher, Richard, Regensburg, *05.07.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-02: Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2014 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 273.900,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 300.000,00 EUR.
2018-11-14: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Waitz, Oskar, Schrobenhausen, *19.05.1981. Bestellt: Geschäftsführer: Grambow, Gerhard, Seevetal, *14.03.1956, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Langegger, Robert, Pfaffenhofen a. d. Ilm, *20.12.1961; Mayr, Robert, Schrobenhausen, *24.08.1971. Die Gesellschaft hat am 16.10.2018 mit der Petronord GmbH & Co.KG mit dem Sitz in Hamburg als herrschender Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 16.10.2018 zugestimmt.
2021-06-10: Bestellt: Geschäftsführer: Riediger, Michael, Lauterhofen, *13.01.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.