2016-01-21: Prokura: 1. Seitz, Stephan, *14.04.1961, Bremen; Einzelprokura; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2015 ist das Stammkapital auf 25.564,59 EUR umgestellt, sodann auf 100.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 .
2020-11-06: Prokura: 2. Grundler, Sebastian Erwin, *22.02.1978, Bremen; Einzelprokura
2022-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Homburg, Volker; Geschäftsführer: 2.
Grundler, Sebastian Erwin, *22.02.1978, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Grundler, Sebastian Erwin