2015-09-03: Änderung der Geschäftsanschrift: Werkstr. 9, 67346 Speyer. Nicht mehr Geschäftsführer: Seibert, Leo, Speyer, *19.04.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Seibert, Andreas, Speyer, *19.09.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-01: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Seibert, Yasmin, Speyer, *05.02.1976.
2021-12-28: Bestellt als Geschäftsführerin: Seibert, Yasmin, Speyer, *05.02.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Seibert, Yasmin, Speyer, *05.02.1976.