2011-08-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Muller, Adrienne, Enchenberg (Frankreich), *07.11.1955; Schröter, Kathrin, Dessau-Roßlau, *08.04.1975.
2011-08-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Muller, Adrienne, Enchenberg (Frankreich), *07.11.1955; Schröter, Kathrin, Dessau-Roßlau, *08.04.1975.
2011-09-26: Bestellt: Geschäftsführer: Muller, Adrienne, Enchenberg (Frankreich), *07.11.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Winter, Frank, Zahna, *22.05.1954. Prokura erloschen: Muller, Adrienne, Enchenberg (Frankreich), *07.11.1955.
2011-10-17: Nach Gebietsreform geändert, nun: Neuer Sitz: Zahna-Elster. Geschäftsanschrift: Paul-Utzschneider-Str. 1, 06895 Zahna-Elster OT Zahna. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Langer, Jürgen, Chemnitz, *30.06.1958; Soldan, Carsten, Wesel/Bislich, *04.03.1976.
2012-02-27: Prokura erloschen: Schröter, Kathrin, Dessau-Roßlau, *08.04.1975. Personenbezogene Daten berichtigt: Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Soldan, Carsten, Wesel/Bislich, *04.03.1967.
2012-04-16: Bestellt: Geschäftsführer: Blaes, Annette, Saarbrücken, *17.09.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-10: Bestellt: Geschäftsführer: Klug, Thomas, Schönstedt, *03.03.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-05: Bestellt: Geschäftsführer: Fischer, Maxime Jean Bernard, Enchenberg / Frankreich, *19.01.1987, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Muller, Adrienne, Enchenberg , *07.11.1955.