2017-10-13: Firma: Zander und Metzner Gesellschaft von Architekten mbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Giesebrechtstraße 5, 10629 Berlin; Gegenstand: Erbringung von Architekten- und Ingenieurleistungen, insbesondere die Wahrnehmung freischaffender Berufsaufgaben gemäß §§ 1 und 2 ABKG; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Metzner, Otto, *13.02.1968, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Zander, Ute, *24.04.1962, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 06.09.2017
2017-11-17: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.11.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 5 (Geschäftsführung, Berufspflichten der Gesellschaft), 6 (Gesellschafter, Gesellschafterversammlung), 8 (Abtretung von Geschäftsanteilen).
2021-01-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Metzner, Otto
2021-02-12: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.12.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 .