2017-04-03: Bestellt als Geschäftsführer: Zappe, Stefan Michael, Brühl, *04.01.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-26: Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2017 hat beschlossen, das Stammkapital unter Umstellung auf Euro um insgesamt 25.568,41 Euro zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 entsprechend zu ändern. Stammkapital nun: 51.133,00 EUR.
2018-01-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Leßle, Marion, Rothenberg, *28.09.1958.