2021-03-26: Bestellt als Geschäftsführer: Protzel, Werner, Heddesheim, *05.10.1973. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Schäfer, Manfred Walter, Mannheim, *21.01.1944.
2021-04-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Schäfer, Manfred Walter, Mannheim, *21.01.1944. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Protzel, Werner, Heddesheim, *05.10.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.