2007-11-14: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Schmidt-Burda, Gerhard.
2008-03-13: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.03.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 14 (Auflösung der Gesellschaft)..
2015-02-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Thomes, Christian; Geschäftsführer: 3.
Bargstedt, Peter, *24.08.1955, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2016-09-05: Prokura: 1.
von Massenbach, Helen, *07.07.1967, Berlin; Einzelprokura
2020-05-20: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Bargstedt, Peter; Geschäftsführer: 4.
Thomes, Christian, *12.04.1960, Birkenwerder; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2021-06-10: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. von Massenbach, Helen