2009-07-20: Geschäftsanschrift: Wiesenstraße 13, 79669 Zell im Wiesental.Nicht mehr Geschäftsführer: Fessmann, Ernst-Peter, Diplom-Ingenieur, Zell im Wiesental. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Fessmann, Thilo, Zell im Wiesental, *28.08.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Fessmann, Jürgen, Lörrach, *01.05.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Fessmann, Jürgen, Lörrach, *01.05.1955.