2018-12-06: Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2018 hat die Änderung des § 1 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Fürth. Geschäftsanschrift: Siemensstraße 43, 90766 Fürth. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Zettner, Fritz, Fabrikant, Puschendorf. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Zettner, Uwe, Puschendorf, *05.06.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-11: Bestellt: Geschäftsführer: Zettner, Elke, Puschendorf, *08.12.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.