2010-07-06: Geänderte Geschäftsanschrift eingetragen wie vorstehend. Bestellt: Geschäftsführer: Weyer, Hermann, Bobingen, *03.10.1962, einzelvertretungsberechtigt. Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schäfer, Axel, Odelzhausen, *04.02.1961. Prokura erloschen: Weyer, Hermann, Bobingen, *03.10.1962.
2016-03-08: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Frankfurter Straße 18, 86156 Augsburg.
2018-05-16: Erteilt: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ziegler, Petra Karin, Aystetten, *24.12.1967.
2018-07-27: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Ziegler, Jürgen, Aystetten, *04.03.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.