2008-07-23: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Zillinger, Egon, Glasermeister, Vilshofen, *26.06.1943. Bestellt: Geschäftsführer: Zillinger, Michael, Vilshofen an der Donau, *28.04.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-03: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2020 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Gegenstand geändert, nun: Neuer Unternehmensgegenstand: Der Vertrieb und die Montage von Glas, die Herstellung von Bleiverglasung sowie Bilderrahmung und sonstige ähnliche Glasverarbeitungen, sowie Metallbauarbeiten.