2016-06-28: Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2016 hat die Änderung des § 7 (Gesellschafterversammlungen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2022-04-28: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mederer, Ludwig, Berg, *29.05.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Mederer, Andreas, Berg b.Neumarkt i.d.OPf., *12.01.1987; Mederer, Thomas, Berg b.Neumarkt i.d.OPf., *06.10.1988, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.