2017-12-11: Mit der Gardner Denver Thomas GmbH mit Sitz in Fürstenfeldbruck (Amtsgericht München, HRB 221449) als herrschendem Unternehmen ist am 25.09.2017 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2017 zugestimmt.
2018-02-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Bennett, Patrick William, München, *21.09.1964; Munz, Steffen, Memmingen, *30.03.1978. Bestellt als Geschäftsführer: Kher, Amod Ashok, Ulm, *10.06.1972; Kurth, Thomas, Eching, *12.08.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Etzold, Carsten, Hombrechtikon/Schweiz, *31.05.1965.
2018-03-07: Prokura erloschen: Dr. Etzold, Carsten, Hombrechtikon/Schweiz, *31.05.1965.
2019-08-27: Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Eschborn beschlossen. Neuer Sitz: Eschborn. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hübner, Matthias, Fürstenfeldbruck, *07.03.1977.
2019-09-11: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Kher, Amod Ashok, München, *10.06.1972, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ott, Michael, Waldems, *13.06.1960.