2005-08-01: Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Erkelenz nach Hückelhoven beschlossen.
2014-10-23: Bestellt als Geschäftsführer: Dohr, Natascha, Erkelenz, *22.02.1973; Zuccaro, Salvatore, Hückelhoven, *28.05.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt.