2009-11-09: Firma: Die Konsumbeschleuniger GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin Gegenstand: Der Betrieb einer Werbeagentur mit umfassenden Service, einer Sales-Promotion-Agentur sowie einer Agentur für Öffentlichkeitsarbeit und Public Relation. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer:; 1. Campioni, Stephan, *12.02.1960, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 07.08.2009.
2010-04-22: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Campioni, Stephan; Geschäftsführer:; 2. Wiechert, Annett, *06.11.1967, Berlin.
2010-05-12: Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Änderung zu Nr. 2:; Geschäftsführer:; Wiechert, Annett; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.04.2010 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und insbesondere geändert in § 5 (Vertretung)..
2014-02-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Wiechert, Annett; Geschäftsführer: 3.
Campioni, Stephan, *12.02.1960, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-07-28: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Spanische Allee 78, 14129 Berlin
2019-09-19: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 67, 10707 Berlin; Geschäftsführer: 4.
Campioni, Vivian, *29.09.1974, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen