2009-08-26: Ausgeschieden: Geschäftsführer Zweck, Eva Maria, geb. Schmalzl, Schwandorf, *15.03.1947. Prokura erloschen: Zweck, Heinrich, Schwandorf, *17.05.1944. Vertretungsbefugnis geändert: Geschäftsführer Zweck, Michael, Schwandorf, *25.02.1969, einzelvertretungsberechtigt; nun mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.