2011-03-09: Geschäftsanschrift: Aachener Weg 11, 88316 Isny im Allgäu. Einzelprokura: Durach, Daniela, Isny im Allgäu, *17.05.1982; Durach, Michael, Isny im Allgäu, *11.09.1977.
2012-11-06: Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag unter Umstelllung auf Euro um 4.435,41 EUR auf 30.000,00 EUR erhöht. Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Achener Weg 11, 88316 Isny im Allgäu.
2013-03-12: Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Der Handel mit Fahrrädern und Motorrädern, die Reparatur von Fahrrädern und Motorrädern, der Handel mit Fahrrad- und Motorradzubehör, der Handel mit Sportartikeln und Bekleidung und die Vermietung von Fahrrädern und Motorrädern. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Bestellt als Geschäftsführer: Durach, Michael, Isny im Allgäu, *11.09.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Durach, Michael, Isny im Allgäu, *11.09.1977.
2019-03-11: Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2021-01-12: Bestellt als Geschäftsführer: Durach, Daniela Alexandra, Isny im Allgäu, *17.05.1982, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Durach, Hans-Peter, Isny im Allgäu, *15.12.1955. Nicht mehr Geschäftsführerin: Durach, Maria Rita, Isny im Allgäu, *17.01.1956. Prokura erloschen: Durach, Daniela, Isny im Allgäu, *17.05.1982. Einzelprokura: Durach, Hans-Peter, Isny im Allgäu, *15.12.1955.