2012-11-26: Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und in § 9 (Beginn und Geschäftsjahr der Gesellschaft/Vorgeschäfte) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Planung, Beratung, Durchführung und Verkauf von Incentives, Trainings, Seminaren, Fort- und Weiterbildungen, Naturerlebnisreisen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, Verleih und Verkauf von Camping- und Freizeitartikeln, Sport- und Touristik-Artikeln, Fahrzeugen und Sportgeräten sowie die Vermittlung von Touristikgeschäften. Vertretungsbefugnis und personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Zwerger, Reinhard Uwe, Hinterzarten, *12.11.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis und personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführerin: Raab, Ursula, Lenzkirch, *24.02.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-02-04: Bestellt als Geschäftsführer: Ehrenfried, Stefan Josef, Hinterzarten, *31.05.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-28: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 , § 7 (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse) und § 13 (Veröffentlichung) beschlossen.