2008-02-15: Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Waldbronn. Nicht mehr Geschäftsführer: Altinger, Gerhard, Keltern, *31.07.1950.
2015-01-12: Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Karlsbad. Änderung der Geschäftsanschrift: Albtalstraße 38/1, 76307 Karlsbad. Bestellt als Geschäftsführer: Bitsch, Ingrid Hedwig, geb. Hucker, Waldbronn, *14.10.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bitsch, Thomas Klaus, Waldbronn, *02.02.1961.
2020-12-07: Bestellt als Geschäftsführer: Bitsch, Thomas Klaus, Karlsbad, *02.02.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bitsch, Ingrid Hedwig, geb. Hucker, Waldbronn, *14.10.1958.