2013-02-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Hauser, Rudolf, Nüsttal, *28.01.1955.
2016-01-14: Bestellt als Geschäftsführer: Nitzschke, Bastian, Fulda, *03.05.1985; Nitzschke, Christopher, Fulda, *18.07.1988, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Nitzschke, Ulrich, Hünfeld, *23.12.1957.