2014-07-24: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.05.2014 mit Änderung vom 04.07.2014. Geschäftsanschrift: Efeuweg 8, 26203 Wardenburg . Gegenstand: Vermittlung von Versicherungen, Investmentfonds, Bankprodukten und Darlehen sowie Einbringung von Finanzdienstleistungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Berg, Marco Mauricio, Wardenburg, *09.03.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-04-12: Bestellt als Geschäftsführer: Aichele, Dominique, Dötlingen, *09.02.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-16: Neue Geschäftsanschrift: Ramshorn 19 , 27801 Dötlingen. Nicht mehr Geschäftsführer: Berg, Marco Mauricio, Wardenburg, *09.03.1973.