2006-05-08: Nicht mehr Geschäftsführerin: Michel, Marion, Redaktionsassistentin, Frankfurt am Main. Bestellt als Geschäftsführer: Maier, Susanne, Frankfurt am Main, *01.08.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-12-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Maier, Susanne. Bestellt als Geschäftsführer: Zich, Bernhard, Frankfurt am Main, *04.05.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-06-24: Die Gesellschaft ist aufgrund Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst.
2016-02-24: Das Registergericht beabsichtigt die im Handelsregister eingetragene Gesellschaft von Amts wegen nach § 394 FamFG zu löschen. Die Frist zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die beabsichtigte Löschung wird auf 1 Monat festgesetzt.
2016-05-03: Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absatz 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht.