2009-10-12: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.09.2009. Geschäftsanschrift: Curiestraße 2, 70563 Stuttgart. Gegenstand: Die Erbringung von Dienstvertrags- und Werkleistungen in der Informationstechnologie und ggf. anderen Ingenieurs-Disziplinen und kaufmännischen Bereichen unter Bündelung von externen Partnern und Freiberuflern. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dr. Müller, Andreas, Mannheim, *21.05.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-01-25: Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.11.2009 um 175.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR erhöht. Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Stammkapital nun: 200.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Patzer, Matthias, Remshalden, *02.01.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-06-03: Bestellt als Geschäftsführer: Magister Laggner, Peter, Wien (Österreich), *17.11.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Müller, Andreas, Mannheim, *21.05.1968.
2013-07-01: Die Gesellschafterversammlung vom 05.06.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Magister Laggner, Peter, Wien (Österreich), *17.11.1965; Patzer, Matthias, Remshalden, *02.01.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2021-01-12: Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Laggner, Peter, Wien / Österreich, *17.11.1965; Patzer, Matthias, Remshalden, *02.01.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter folgender Gesellschaften Rechtsgeschäfte abzuschließen: - aldoluck AG, Schwerzenbach/Schweiz, Firmennummer CHE-110.053.027 des Handelsregisteramts des Kantons Zürich; - adegna Swiss GmbH, Schwerzenbach/Schweiz, Firmennummer CHE-418.057.645 des Handelsregisteramts des Kantons Zürich.