2008-09-30: Bestellt als Geschäftsführer: Neubrand, Georg, Betzenweiler, *14.10.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Fink, Karl-Heinz, Warthausen, *19.10.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-15: Änderung der Geschäftsanschrift: Obere Stegwiesen 28, 88400 Biberach an der Riß.
2022-01-17: Bestellt als Geschäftsführer: Lock, Christoph, Untermarchtal, *10.10.1986, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Fink, Karl-Heinz, Warthausen, *19.10.1956.