2013-09-05: Firma: aptus 845. GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Torstraße 138, 10119 Berlin Gegenstand: Verwaltung eigener Vermögenswerte Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Wendt, Cornelia, *23.11.1966, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 30.08.2013.
2013-10-02: Firma: albamy GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Pappelallee 78/79, 10437 Berlin Gegenstand: Gestaltung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Fremdveranstalter. Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Wendt, Cornelia; Geschäftsführer:; 2. Söderholm, Dan, *20.06.1970, Stockholm/Schweden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.09.2013 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst..
2013-10-15: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.10.2013 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.; Durch weiteren Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.10.2013 ist der Gesellschaftsvertrag sodann geändert in § 7 (Anfechtung)..
2014-03-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Söderholm, Dan; Geschäftsführer: 3.
Borzi, MIchele, *07.08.1975, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Hellstedt, Stephanie, *04.01.1973, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.03.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (Gesellschafterbeschlüsse), § 14 (Abfindung bei Ausscheiden).
2014-05-19: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Sonnenburger Straße 56, 10437 Berlin
2015-07-23: Änderung zu Nr. 3: zum Namen und zur Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Borzi, Michele, *07.08.1975, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 4: zur Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Hellstedt, Stephanie; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.06.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 .
2016-09-22: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.09.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 .
2017-01-27: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Gleimstraße 61, 10437 Berlin
2018-08-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Borzi, Michele
2021-11-30: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Berliner Straße 80, 13189 Berlin